Marco Di Filippo - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Colonnella
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Colonnella.
Marco Di Filippo
Consigliere
Nato il 4 Marzo 1990 a Sant'omero (te), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea breve
Categoria professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di diritto Privato (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | Insieme Per Controguerra
Nato il 4 Marzo 1990 a Sant'omero (te), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea breve
Categoria professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di diritto Privato (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | Insieme Per Controguerra
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Leandro Pollastrelli
Nato il 27 Ottobre 1955
a Colonnella (te), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza media superiore, Categoria professionale: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici In Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, Degli edifici e dell'amb
Partito: Lista Civica: Citt? Sostenibile
Vicesindaco
Armando Peperini |
Assessore
Mauro Capponi |
Giovanni Ficcadenti |
Pontuti Mirella |
Consigliere
Mauro Capponi |
Fabrizio Cardola |
Ivano di Benedetto |
Giovanni Ficcadenti |
Sandro Iannone |
Claudio Moretti |
Eleanna Pandolfelli |
Armando Peperini |
Mirella Pontuti |
Antonello Rullo |
Matteo Sabini |
Sabatino Straccia |
Sindaco
Franco Carletta |
Vicesindaco
Fabrizio di Bonaventura |
Assessore
Mauro Giovanni Scarpantonio |
Consigliere
Fabrizio di Bonaventura |
Marco di Filippo |
Alex di Michele |
Annunziata di Pietro |
Ivano Iozzi |
Guido Lelii |
Cristina Macci |
Cinzia Mariani |
Giuseppe Nardini |
Mauro Giovanni Scarpantonio |