Luigi Di Lucente - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Colle d'Anchise
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Colle d'Anchise.
Luigi Di Lucente
Consigliere
Nato il 15 Novembre 1951 a Castel Del Giudice (is), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Lista Civica | Amiamo Vinchiaturo
Nato il 15 Novembre 1951 a Castel Del Giudice (is), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Lista Civica | Amiamo Vinchiaturo
In totale questa Amministrazione comprende 13 persone.
Sindaco
Carletto Di Paola
Nato il 13 Agosto 1978
a Isernia (is), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Conduttori di Aziende Ad Ordinamento Produttivo Misto e Assimilati
Partito: Lista Civica: Con Voi Per Colle D'anchise
Vicesindaco
Alviero di Camillo |
Assessore
Michele Spina |
Consigliere
Sergio Bernardo |
Serena D'angelo |
Alviero di Camillo |
Alessia di Gregorio |
Danilo di Paola |
Michele di Rienzo |
Michelino Lucarelli |
Daniele Orlando |
Michele Spina |
Consigliere - Candidato Sindaco
Rodolfo Spina |