Stefano Giacomin - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Crespadoro
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Crespadoro.
Stefano Giacomin
Assessore
Nato il 6 Gennaio 1957 a Vicenza (vi), eletto assessore il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Pensionati e Persone Ritirate Dal Lavoro
Partito: Lista Civica | Vivere Creazzo
Nato il 6 Gennaio 1957 a Vicenza (vi), eletto assessore il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Pensionati e Persone Ritirate Dal Lavoro
Partito: Lista Civica | Vivere Creazzo
In totale questa Amministrazione comprende 13 persone.
Sindaco
Emanuela Dal Cengio
Nata il 7 Luglio 1968
a Arzignano (vi), eletta sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza media superiore, Categoria professionale: Paramedici (infermieri, Optometristi, Odontotecnici, Chinesiterapisti, Fisioterapisti, Riabilitatori, Levatrici e Ostetriche diplomate, dietisti, Igie
Partito: Lista Civica: Cambiamo Insieme Crespadoro
Assessore
Orietta Fainelli |
Celestino Mecenero |
Delega funzioni da parte del Sindaco
Orietta Fainelli |
Delega funzioni da parte del Sindaco - Vicesindaco
Celestino Mecenero |
Consigliere
Nereo Aldegheri |
Nicola Bauce |
Cinzia Maria Franchetti |
Alberto Furlato |
Federico Marchetto |
Luca Repele |
Consigliere - Candidato Sindaco
Tiziano Tagliapietra |
Consigliere
Flavio Zanconato |