Simone Zanetti - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Losine
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Losine.
Simone Zanetti
Sindaco
Nato il 7 Ottobre 1995 a Brescia (bs), eletto sindaco il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Partito: Lista Civica: Civica Per Il Tuo Comune
Nato il 7 Ottobre 1995 a Brescia (bs), eletto sindaco il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Partito: Lista Civica: Civica Per Il Tuo Comune
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Mario Chiappini
Nato il 8 Novembre 1970
a Losine (bs), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Elettricisti
Partito: Lista Civica: Cresciamo Insieme
Vicesindaco
Francesca Maria Stefani |
Assessore
Gabriele Patarini |
Consigliere
Paolo Agostini |
Moira Bondioni |
Daniele Dò |
Marita Farisoglio |
Gabriele Melotti |
Marzia Melotti |
Gabriele Patarini |
Marianna Paterini |
Federico Sidoni |
Francesca Maria Stefani |
Sindaco
Giovanni Ghirardi |
Assessore
Moira Giacomini |
Roberto Giacomo Lieta |
Daniela Lorenzi |
Marco Mariotti |
Consigliere
Maura Cattaneo |
Gianmario Ghirardi |
Moira Giacomini |
Roberto Giacomo Lieta |
Daniela Lorenzi |
Guido Mariotti |
Luca Mariotti |
Marco Mariotti |