Stefano Loretti - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Losine
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Losine.
Stefano Loretti
Consigliere
Nato il 16 Gennaio 1981 a Manerbio (bs), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Imprenditori, Gestori e Responsabili di Piccole Imprese
Partito: Lista Civica | Uniti Per Manerbio
Nato il 16 Gennaio 1981 a Manerbio (bs), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Imprenditori, Gestori e Responsabili di Piccole Imprese
Partito: Lista Civica | Uniti Per Manerbio
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Mario Chiappini
Nato il 8 Novembre 1970
a Losine (bs), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Elettricisti
Partito: Lista Civica: Cresciamo Insieme
Vicesindaco
Francesca Maria Stefani |
Assessore
Gabriele Patarini |
Consigliere
Paolo Agostini |
Moira Bondioni |
Daniele Dò |
Marita Farisoglio |
Gabriele Melotti |
Marzia Melotti |
Gabriele Patarini |
Marianna Paterini |
Federico Sidoni |
Francesca Maria Stefani |
Sindaco
Giovanni Ghirardi |
Assessore
Moira Giacomini |
Roberto Giacomo Lieta |
Daniela Lorenzi |
Marco Mariotti |
Consigliere
Maura Cattaneo |
Gianmario Ghirardi |
Moira Giacomini |
Roberto Giacomo Lieta |
Daniela Lorenzi |
Guido Mariotti |
Luca Mariotti |
Marco Mariotti |