Andrea Micheletti - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Monteriggioni
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Monteriggioni.
Andrea Micheletti
Consigliere
Nato il 14 Marzo 1976 a Sarteano (si), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Professioni Non Altrove Classificabili
Partito: Partito Democratico-part. Soc.it
Nato il 14 Marzo 1976 a Sarteano (si), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Professioni Non Altrove Classificabili
Partito: Partito Democratico-part. Soc.it
In totale questa Amministrazione comprende 17 persone.
Sindaco
Andrea Frosini
Nato il 24 Luglio 1973
a Siena (si), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Specializzazione post laurea / dottorato di ricerca, Categoria professionale: Specialisti della Formazione e della Ricerca e Addetti A Servizi Scolastici
Partito: Lista Civica: Centro Sinistra Per Monteriggioni
Vicesindaco
Paola Buti |
Assessore
Diana Nisi |
Luca Rusci |
Marco Valenti |
Consigliere
Isacco Barazzuoli |
Catia Bichi |
Jessica Cancilleri |
Eva di Capo |
Antonio di Marco |
Moreno Giardini |
Fabio Lattanzio |
Luigi Mori |
Roberto Piras |
Maria Chiara Roscino |
Raffaella Senesi |
Francesco Serri |