Alessandro Nardese - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Pianiga
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Pianiga.
Alessandro Nardese
Consigliere
Nato il 22 Ottobre 1958 a Noventa Di Piave (ve), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Assistenti Sociali
Partito: Lista Civica | Progetto Per Noventa
Nato il 22 Ottobre 1958 a Noventa Di Piave (ve), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Assistenti Sociali
Partito: Lista Civica | Progetto Per Noventa
In totale questa Amministrazione comprende 22 persone.
Sindaco
Federico Calzavara
Nato il 24 Aprile 1975
a Dolo (ve), eletto sindaco il 10 Giugno 2018
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Architetti
Partito: Lista Civica: Calzavara Sindaco
Vicesindaco
Andreina Levorato |
Assessore
Massimo Calzavara |
Chiara Cazzagon |
Simone Guerra |
Piergiovanni Sorato |