Rosa Tasca - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di San Cono
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di San Cono.
Rosa Tasca
Assessore Non di Origine Elettiva
Nata il 6 Gennaio 1957 a Caltagirone (ct), eletta assessore non di origine elettiva il 11 Giugno 2017.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | Spata Mazzarone Bene Comune
Nata il 6 Gennaio 1957 a Caltagirone (ct), eletta assessore non di origine elettiva il 11 Giugno 2017.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | Spata Mazzarone Bene Comune
In totale questa Amministrazione comprende 37 persone.
Sindaco
Salvatore Barbera
Nato il 25 Luglio 1966
a Piazza Armerina (en), eletto sindaco il 10 Giugno 2018
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Assessore
Patrizia Locanda |
Alberto Spitale |
Assessore non di origine elettiva
Giuseppe Militello |
Gesualdo Nitro |
Presidente del consiglio
Giovanna D'angelo |
Vicepresidente del consiglio
Viviana Spitale |
Consigliere
Francesco Bonsignore |
Sergio Chiarelli |
Giuseppe Cinquemani |
Maria Milazzo |
Santo Petitto |
Lorena Scivoli |
Alberto Spitale |
Michele Spitale |
Sindaco
Antonino Bellia |
Assessore
Valentina Gullotto |
Laura Iraci Sareri |
Carmelo Sapienza |
Gianpiero Scuderi |
Giuseppe Toscano |
Consigliere
Consigliere - Candidato Sindaco
Santo Trovato |