Francesco Ponzanelli - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Sesta Godano
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Sesta Godano.
Francesco Ponzanelli
Consigliere
Nato il 1 Aprile 1968 a La Spezia (sp), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Tecnici e Addetti Ad Attivit? Finanziarie ed Assicurative (agenti Assicurativi, Periti, Valutatori di Rischio, Liquidatori, Agenti di Borsa e Cambio,
Partito: Lista Civica | Per Santo Stefano Magra
Nato il 1 Aprile 1968 a La Spezia (sp), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Tecnici e Addetti Ad Attivit? Finanziarie ed Assicurative (agenti Assicurativi, Periti, Valutatori di Rischio, Liquidatori, Agenti di Borsa e Cambio,
Partito: Lista Civica | Per Santo Stefano Magra
In totale questa Amministrazione comprende 13 persone.
Sindaco
Marco Traversone
Nato il 30 Aprile 1969
a Varese Ligure (sp), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici In Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, Degli edifici e dell'amb
Vicesindaco
Davide Calabria |
Assessore
Lucia Demattei |
Consigliere
Davide Calabria |
Simonetta Cozzani |
Lucia Demattei |
Consigliere - Candidato Sindaco
Claudio Ghirardi |
Consigliere
Anna Maria Ricci |
Angela Rossi |
Severino Rossi |
Mario Scopesi |
Antonio Tosi |
Marco Vassalli |