Carmina Zorani - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Vallinfreda
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Vallinfreda.
Carmina Zorani
Consigliere
Nata il 29 Maggio 1958 a Roma (rm), eletta consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Insegnanti di Scuola Elementare e Assimilati
Partito: Lista Civica | Siamo Rocca Priora
Nata il 29 Maggio 1958 a Roma (rm), eletta consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Insegnanti di Scuola Elementare e Assimilati
Partito: Lista Civica | Siamo Rocca Priora
In totale questa Amministrazione comprende 14 persone.
Sindaco
Piero Chirletti
Nato il 12 Febbraio 1949
a Roma (rm), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Professori Universitari e Assimilati
Partito: Lista Civica: Rinascita 2.0
Assessore
Luca Ceccarelli |
Mario Oddi |
Delega funzioni da parte del Sindaco - Vicesindaco
Luca Ceccarelli |
Consigliere
Angelo Alfei |
Luigi Bernardini |
Sergio Cametti |
Luigi Clemente |
Roberto Giordano |
Mario Oddi |
Giuseppe Pace |
Raffaello Rinaldi |
Remo Sturabotti |
Sindaco
Alberto Latini |