Daniele Tenci - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Villa di Chiavenna
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Villa di Chiavenna.
Daniele Tenci
Presidente del Consiglio
Nato il 6 Ottobre 1990 a Varese (va), eletto presidente del consiglio il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Esercenti O Addetti Ad Attività Commerciali O A Servizi Alle Persone
Partito: Lista Civica | Forba
Nato il 6 Ottobre 1990 a Varese (va), eletto presidente del consiglio il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Esercenti O Addetti Ad Attività Commerciali O A Servizi Alle Persone
Partito: Lista Civica | Forba
In totale questa Amministrazione comprende 10 persone.
Sindaco
Massimiliano Tam
Nato il 27 Agosto 1968
a Piuro (so), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Rappresentanti e Mediatori del Credito e Assicurazioni, dei Trasporti e dei Servizi
Partito: Lista Civica: Impegno Per Villa
Assessore
Davide Pedrini |
Barbara Zanelli |
Consigliere
Fabia Folladori |
Umberto Larizza |
Luca Maraffio |
Davide Pedrini |
Serena Persenico |
Andrea Tam |
Barbara Zanelli |