Gianluca Coghetto - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Bedero Valcuvia
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Bedero Valcuvia.
Gianluca Coghetto
Consigliere
Nato il 2 Agosto 1970 a Varese (va), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Architetti
Partito: Lista Civica | X Besozzo Che Vive
Nato il 2 Agosto 1970 a Varese (va), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Architetti
Partito: Lista Civica | X Besozzo Che Vive
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Carlo Paolo Galli
Nato il 5 Marzo 1964
a Somma Lombardo (va), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Imprenditori Titolari e Ammin. delegati di Imprese Industriali, dei Trasporti, del Credito dei Servizi
Partito: Lista Civica: Vivere Bedero Insieme
Assessore
Roberto De Zordi |
Rossana Sportelli |
Delega funzioni da parte del Sindaco - Vicesindaco
Rossana Sportelli |
Consigliere
Pierluigi Crugnola |
Giuseppe De Pari |
Roberto De Zordi |
Giuseppe Franzetti |
Veronica Marchiori |
Gianna Elvira Martinoli |
Giovanni Minuti |
Giuliano Remo Nicora |
Mauro Roveda |
Sindaco
Riccardo del Torchio |
Vicesindaco
Gianluca Coghetto |
Assessore
Enrica Bellorini |
Michele Bonati |
Silvia Sartorio |
Consigliere
Enrica Bellorini |
Fabio Beverina |
Michele Bonati |
Paola Maria Bordiga |
Fausto Emilio Brunella |
Gianluca Coghetto |
Elena Franzetti |
Gian Celeste Pedroni |
Tiziano Pedroni |
Francesca Pianese |
Silvia Sartorio |
Anton Tombolato |