Loris Gessi - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Bertinoro
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Bertinoro.
Loris Gessi
Consigliere
Nato il 15 Maggio 1965 a Borghi (fo), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Geometri e Periti edili
Partito: Lista Civica | Insieme Per Borghi
Nato il 15 Maggio 1965 a Borghi (fo), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Geometri e Periti edili
Partito: Lista Civica | Insieme Per Borghi
In totale questa Amministrazione comprende 35 persone.
Sindaco
Gabriele Antonio Fratto
Nato il 3 Aprile 1989
a Cesena (fo), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza media superiore,
Vicesindaco non di origine elettiva
Mirko Capuano |
Assessore non di origine elettiva
Gessica Allegni |
Federico Campori |
Elisa Leoni |
Sara Londrillo |
Consigliere
Sindaco
Silverio Zabberoni |
Vicesindaco
Luigi deluca |
Assessore
Gianluca Magnani |
Consigliere
Genny Bagagli |
Luigi deluca |
Alessandro Foschi |
Loris Gessi |
Claudio Giannini |
Gianluca Magnani |
Mirella Mazza |
William Roberti |
Roberta Schiaratura |
Marina Tosi |