Giorgio Gervasini - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Biandronno
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Biandronno.
Giorgio Gervasini
Consigliere - Candidato Sindaco
Nato il 20 Agosto 1969 a Varese (va), eletto consigliere - candidato sindaco il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Imprenditori, Amministratori, direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private
Partito: Lista Civica | Brebbia
Nato il 20 Agosto 1969 a Varese (va), eletto consigliere - candidato sindaco il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Imprenditori, Amministratori, direttori, Gestori e Responsabili di Aziende Private
Partito: Lista Civica | Brebbia
In totale questa Amministrazione comprende 34 persone.
Sindaco
Massimo Porotti
Nato il 27 Marzo 1970
a Gavirate (va), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Non Altrove Classificati
Partito: Lista Civica: Lega e Civici
Vicesindaco
Giordano Maestroni |
Assessore
Graziella Broggini |
Giuseppe Giorgetti |
Assessore non di origine elettiva
Giada Cassina |
Consigliere
Graziella Broggini |
Fabrizio Ferrigato |
Davide Ferro |
Giuseppe Giorgetti |
Giordano Maestroni |
Pietro Parola |
Lorena Renosto |
Francesco Marco Sanson |
Alfonso Siracusa |
Alessandra Sisti |
Giulio Tabacchi |
Augusto Vanetti |
Sindaco
Alessandro Magni |
Vicesindaco
Palmira Francesca Marino |
Assessore
Gaspare Salvatore Ancona |
Vittoria Ferri |
Assessore non di origine elettiva
Maurilio Canton |
Consigliere
Gaspare Salvatore Ancona |
Gian Mario Omar Cavraro |
Alessio Colombo |
Vittoria Ferri |
Consigliere - Candidato Sindaco
Giorgio Gervasini |
Consigliere
Palmira Francesca Marino |
Luca Miglierina |
Roberto Pedron |
Alessandro Porrini |
Marco Ranauro |
Francesco Roncari |
Flavio Rossi |