Ettore Franzosi - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Bogogno
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Bogogno.
Ettore Franzosi
Consigliere - Candidato Sindaco
Nato il 25 Maggio 1972 a Premosello-chiovenda (no), eletto consigliere - candidato sindaco il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Geometri e Periti edili
Nato il 25 Maggio 1972 a Premosello-chiovenda (no), eletto consigliere - candidato sindaco il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Geometri e Periti edili
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Pietro Sacco
Nato il 25 Gennaio 1954
a Bogogno (no), eletto sindaco il 20 Settembre 2020
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Lista Civica: Bogogno Futura
Assessore
Stefano Agliata |
Mario Andrea Ferrari |
Consigliere
Stefano Agliata |
Cesare Basilio Carbonati |
Michele Conti |
Maria Filomena Fedrigo |
Mario Andrea Ferrari |
Andrea Ferrario |
Igor Gasperotti |
Nadia Godio |
Lorenzo Rozzati |
Rodolfo Adalgisio Sacco |
Sindaco
Giulio Frattini |
Assessore
Bruno Erbea |
Carlo Frattini |
Consigliere
Luca Dosso |
Bruno Erbea |
Roberto Fanchini |
Consigliere - Candidato Sindaco
Ettore Franzosi |
Consigliere
Carlo Frattini |
Ilario Godi |
Monica Emilia Martinoli |
Giovanni Mendicino |
Gilberto Valeri |
Palmerino Vescio |