Massimo Pietrini - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Capodimonte
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Capodimonte.
Massimo Pietrini
Consigliere
Nato il 9 Maggio 1962 a Viterbo (vt), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Lista Civica | Senza Frontiere
Nato il 9 Maggio 1962 a Viterbo (vt), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Lista Civica | Senza Frontiere
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Antonio De Rossi
Nato il 16 Febbraio 1961
a Capodimonte (vt), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza media inferiore, Categoria professionale: Condizioni Non Professionali
Partito: Lista Civica: Capodimonte Nel Cuore
Assessore
Luciano Evangelisti |
Elena Manzi |
Consigliere
Roberto Bellucci |
Ferdinando Bresciani |
Consigliere - Candidato Sindaco
Vanda Cardarelli |
Consigliere
Roberta Ciarmatori |
Luciano Evangelisti |
Mauro Gianlorenzo |
Stefano Manetti |
Elena Manzi |
Mauro Rocchini |
Antonio Scipio |
Sindaco
Pietro Nocchi |
Vicesindaco
Katia Taste |
Assessore
Stefania Andreoli |
Massimo Pietrini |
Assessore non di origine elettiva
Silvia Valentini |
Presidente del consiglio
Paolo Oroni |
Consigliere - Candidato Sindaco
Francesco Cavalieri |
Consigliere
Franco Chiodi |
Paolo deluca |
Vincenzo Iezzi |
Pietro Innamorati |
Giorgia Lucidi |
Riccardo Morera |
Gloria Oroni |
Massimo Pietrini |
Leonardo Puccica |
Consigliere - Candidato Sindaco
Francesco Virgili |