Roberta Gennari - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Casaprota
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Casaprota.
Roberta Gennari
Vicepresidente del Consiglio
Nata il 5 Febbraio 1963 a Casperia (ri), eletta vicepresidente del consiglio il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | S?amo Casperia
Nata il 5 Febbraio 1963 a Casperia (ri), eletta vicepresidente del consiglio il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | S?amo Casperia
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Marcello Ratini
Nato il 13 Luglio 1944
a Casaprota (ri), eletto sindaco il 11 Giugno 2017
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Persone Ritirate Dal Lavoro
Partito: Lista Civica: La Torre
Assessore
Giancarlo Barletta |
Marco Mazzatosta |
Consigliere
Giancarlo Barletta |
Fabiano Corrias |
Giuliano Cursi |
Sabrina Filippi |
Fabio Salvatore Americh Imprescia |
Marco Mazzatosta |
Federica Micarelli |
Fabio Sabelli |
Paolo Simotti |
Pierluigi Valentini |
Sindaco
Marco Cossu |
Vicesindaco
Roberta Gennari |
Assessore
Stefano Petrocchi |
Vicepresidente del consiglio
Roberta Gennari |
Consigliere
Lorenzo Capanna |
Daniele Cocchi |
Alessandro Colalelli |
Francesco Colletti |
Claudio De Dominicis |
Stefano Petrocchi |
Laura Serena |
Giancarlo Sileri |
Biagio Tranquilli |