Maria Sole De Medio - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Cavaria con Premezzo
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Cavaria con Premezzo.
Maria Sole De Medio
Assessore Non di Origine Elettiva
Nata il 16 Marzo 1969 a Luino (va), eletta assessore non di origine elettiva il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Non Altrove Classificati
Nata il 16 Marzo 1969 a Luino (va), eletta assessore non di origine elettiva il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Non Altrove Classificati
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Franco Zeni
Nato il 11 Febbraio 1961
a Gallarate (va), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza media inferiore, Categoria professionale: Tecnici dei Servizi Pubblici di Sicurezza e Vigilanza (tecnici dei Servizi Giudiziari, Controllori Fiscali, Tecnici dei Servizi Pubblici di Concession
Partito: Lista Composita: Lega Salvini-insieme
Vicesindaco
Lucia Ciconte |
Assessore
Diego Bonutto |
Nicola Martino |
Irene Adele Scaltritti |
Vicepresidente del consiglio
Lucia Ciconte |
Consigliere
Davide Bertoli |
Diego Bonutto |
Renato Bordoni |
Stefano Bubola |
Barbara Chiaravalli |
Veronica Farinella |
Nicola Martino |
Gabriele Mazzini |
Silvana Monetti |
Daniela Rabolli |
Irene Adele Scaltritti |
Sindaco
Domenico Rigazzi |
Vicesindaco
Oreste Lombardi |
Assessore non di origine elettiva
Maria Sole De Medio |
Consigliere
Veronica Bona |
Michel Carta |
Rosanna di Nicolantonio |
Alberto Grandi |
Oreste Lombardi |
Davide Nicoletti |
Mirko Provini |
Davide Righi |
Aldo Antonio Torri |
Marisa Vaglio |