Gianni Luca Polo - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Collepasso
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Collepasso.
Gianni Luca Polo
Consigliere
Nato il 5 Gennaio 1969 a Galatina (le), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Partito Democratico
Nato il 5 Gennaio 1969 a Galatina (le), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Partito Democratico
In totale questa Amministrazione comprende 39 persone.
Sindaco
Paolo Menozzi
Nato il 27 Novembre 1960
a Collepasso (le), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Docenti Universitari (ordinari e Associati)
Partito: Lista Civica: Alleanza Per Collepasso
Vicesindaco
Maria Rosa Grasso |
Assessore
Luigi Felline |
Gabriella Marra |
Giuseppe Perrone |
Consigliere
Luigi Felline |
Consigliere - Candidato Sindaco
Alfredo Gianfreda |
Consigliere
Maria Rosa Grasso |
Gabriella Marra |
Monica Marra |
Giorgio Mastria Gianfreda |
Giuseppe Perrone |
Consigliere - Candidato Sindaco
Salvatore Perrone |
Consigliere
Addolorata Ria |
Gabriella Rigliaco |
Massimo Sabato |
Rocco Sindaco |
Sindaco
Sandrina Schito |
Vicesindaco
Giovanni De Lorenzi |
Assessore
Carlo Agostini |
Laura Alemanno |
Mario Camisa |
Pierluigi Nestola |
Consigliere
Giovanni Alcini |
Pino Giovanni Cagnazzo |
Consigliere - Candidato Sindaco
Vincenzo De Giorgi |
Consigliere
Cosimo Frisenda |
Giuseppe Ingrosso |
Antonio Leo |
Cosimo Valter Lupo |
Pina Martina |
Alessandro Nestola |
Marinella Pagano |
Gianni Luca Polo |
Antonietta Prete |
Luca Donato Rizzo |
Consigliere - Candidato Sindaco
Salvatore Maria Sangiorgi |
Consigliere
Maria Chiara Vangeli |
Roberta Vernaglione |