Antonio Valente - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Cottanello
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Cottanello.
Antonio Valente
Consigliere
Nato il 27 Maggio 1950 a Fiamignano (ri), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media inferiore
Categoria professionale: Condizioni Non Professionali
Partito: Lista Civica | La Torre
Nato il 27 Maggio 1950 a Fiamignano (ri), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media inferiore
Categoria professionale: Condizioni Non Professionali
Partito: Lista Civica | La Torre
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Roberto Angeletti
Nato il 21 Febbraio 1965
a Roma (rm), eletto sindaco il 20 Settembre 2020
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica: Noi & Voi Per Cottanello
Vicesindaco
Stefano Bruni |
Assessore
Monica Volpi |
Consigliere
Stefano Bruni |
Donatella De Paola |
Antonio Farinelli |
Consigliere - Candidato Sindaco
Rodolfo Giammona |
Consigliere
Enrico Lalli |
Marco Mazzarini |
Carla Ruggieri |
Giorgio Scalabrini |
Alessandro Volpi |
Monica Volpi |
Sindaco
Carmine Rinaldi |
Assessore
Giovanni Alfonsi |
Assessore non di origine elettiva
Simone Rughetti |
Consigliere
Filiberto Alimonti |
Marino Alvisini |
Lorenzo Camilli |
Federica Creazzo |
David di Francescangelo |
Angelo Giuseppe di Marzio |
Filippo Lucentini |
Tony Paladini |
Claudio Sallusti |
Antonio Valente |