Lorenzo Tonso - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Exilles
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Exilles.
Lorenzo Tonso
Consigliere
Nato il 3 Luglio 1996 a Cuorgne' (to), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici In Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, Degli edifici e dell'amb
Partito: Lista Civica | Energia Vitalit? Rinnovamento
Nato il 3 Luglio 1996 a Cuorgne' (to), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici In Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, Degli edifici e dell'amb
Partito: Lista Civica | Energia Vitalit? Rinnovamento
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Michelangelo Luigi Castellano
Nato il 19 Giugno 1952
a Grugliasco (to), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Geometri e Periti edili
Partito: Lista Civica: Credendo In Exilles
Assessore
Silvia Alfredina Alessio |
Giuseppe Petrera |
Delega funzioni da parte del Sindaco - Vicesindaco
Giuseppe Petrera |
Consigliere
Giorgio Abbà |
Marco Aglì |
Silvia Alfredina Alessio |
Bruna Chiamberlando |
Piero Cornaglia |
Anna Joannas |
Barbara Patria |
Marco Segafredo |
Roberto Segafredo |
Sindaco
Stefano Filiberto |
Vicesindaco
Fabio Forneris |
Assessore
Antonio Rocchetta |
Consigliere
Valerio Aprato |
Simone Caggiano |
Mattia Faletto |
Maria Cristina Ferrero |
Fabio Forneris |
Consigliere - Candidato Sindaco
Loretta Garello |
Consigliere
Antonio Rocchetta |
Raffaele Sollazzo |
Gloria Tolone |
Lorenzo Tonso |