Adele Brienza - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Filiano
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Filiano.
Adele Brienza
Consigliere
Nata il 22 Luglio 1972 a Venosa (pz), eletta consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | Forenza Autentica
Nata il 22 Luglio 1972 a Venosa (pz), eletta consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | Forenza Autentica
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Francesco Santoro
Nato il 27 Luglio 1980
a Potenza (pz), eletto sindaco il 20 Settembre 2020
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Specialisti e Tecnici In Scienze e Attività Gestionali, Commerciali e Bancarie
Partito: Lista Civica: Filiano In Comune
Vicesindaco
Luciano Colucci |
Assessore
Maria Bernadette D'andrea |
Carmela Monaco |
Raffaele Pompa |
Consigliere
Donato Caraffa |
Luciano Colucci |
Maria Bernadette D'andrea |
Canio Mancuso |
Giuseppe Mecca |
Carmela Monaco |
Carmela Pace |
Rocco Pace |
Silvana Pace |
Raffaele Pompa |
Donato Sabato |
Maria Incoronata Sabato |
Sindaco
Francesco Mastrandrea |
Vicesindaco
Mauro Pace |
Assessore
Vincenzo Mosca |
Consigliere
Adele Brienza |
Gerardo Dario Briola |
Antonietta Facciuto |
Francesco Iasi |
Vincenzo Mosca |
Mauro Pace |
Emanuele Pafundo |
Michele Arcangelo Ronzano |
Biagio Santoianni |
Antonella Zotta |