Alessandro Giuseppe Fea - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Fortunago
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Fortunago.
Alessandro Giuseppe Fea
Consigliere
Nato il 7 Maggio 1975 a Mede (pv), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici In Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, Degli edifici e dell'amb
Partito: Lista Civica | Futuro Insieme
Nato il 7 Maggio 1975 a Mede (pv), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici In Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, Degli edifici e dell'amb
Partito: Lista Civica | Futuro Insieme
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Achille Lanfranchi
Nato il 11 Dicembre 1950
a Fortunago (pv), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Condizioni Non Professionali
Vicesindaco
Alberto dell'acqua |
Assessore
Paolo Goggi |
Delega funzioni da parte del Sindaco
Giulio Buoni O del Buono |
Consigliere
Bruno Corrada |
Alberto dell'acqua |
Sara Elefanti |
Paolo Goggi |
Elena Picchi |
Andrea Saviotti |
Carlo Stefano Saviotti |
Alessandro Schiavi |
Davide Zizioli |
Sindaco
Franco Alberto Cattaneo |
Vicesindaco
Bruno Claudio Rigoni |
Assessore
Giuseppe Michele Silvestrin |
Consigliere
Alessandro Cigallino |
Andrea Cresta |
Alessandro Giuseppe Fea |
Daniele Rodolfo Gozzo |
Simona Marchini |
Luca Meneghini |
Bruno Claudio Rigoni |
Giuseppe Michele Silvestrin |
Chiara Spat |
Elisabetta Villa |