Alessandro Maffei - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Galliavola
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Galliavola.
Alessandro Maffei
Consigliere
Nato il 4 Dicembre 1947 a Mortara (pv), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Condizioni Non Professionali
Partito: Lista Civica | Noi Per Garlasco
Nato il 4 Dicembre 1947 a Mortara (pv), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Condizioni Non Professionali
Partito: Lista Civica | Noi Per Garlasco
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Caterina Faedda
Nata il 15 Agosto 1948
a Bari (ba), eletta sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Casalinghe
Partito: Lista Civica: Natura e Paese
Assessore
Matteo Broglia |
Laura Verona |
Consigliere
Luigi Borlone |
Eugenio Broglia |
Matteo Broglia |
Paola Maria Broglia |
Maurizio Attilio Cecconello |
Giorgio Grassi |
Franco Piumazzi |
Rosa Valarioti |
Marcella Valerioti |
Laura Verona |
Sindaco
Pietro Francesco Farina |
Vicesindaco
Giuliana Braseschi |
Assessore
Isabella Francesca Panzarasa |
Renato Carlo Sambugaro |
Francesco Santagostino |