Maria Grisanti - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Godrano
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Godrano.
Maria Grisanti
Consigliere - Candidato Sindaco
Nata il 9 Marzo 1955 a Isnello (pa), eletta consigliere - candidato sindaco il 11 Giugno 2017.
Partito: Lista Civica | Insieme Per Isnello
Nata il 9 Marzo 1955 a Isnello (pa), eletta consigliere - candidato sindaco il 11 Giugno 2017.
Partito: Lista Civica | Insieme Per Isnello
In totale questa Amministrazione comprende 29 persone.
Sindaco
Sebastiano Daniele Bellini
Nato il 12 Gennaio 1969
a Godrano (pa), eletto sindaco il 4 Ottobre 2020
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Lavoratori Agricoli Generici
Vicesindaco non di origine elettiva
Sebastiano Perrone |
Assessore
Epifanio Barbaccia |
Giulia Barone |
Assessore non di origine elettiva
Giuseppa Pomara |
Presidente del consiglio
Matteo Cannella |
Vicepresidente del consiglio
Irene Sunzeri |
Consigliere
Epifanio Barbaccia |
Daniela Bellino |
Rachela Bellino |
Antonio Caldarella |
Giuseppe Calì |
Matianna Daidone |
Consigliere - Candidato Sindaco
Salvatore Re |
Consigliere
Girolamo Sileci |
Sindaco
Marcello Catanzaro |
Vicesindaco
Antonio Carollo |
Assessore
Anna Agostara |
Mariano Leggio |
Presidente del consiglio
Salvatore Alleca |
Vicepresidente del consiglio
Giuseppe Cultrara |
Consigliere
Anna Agostara |
Daniela Colantoni |
Irene di Stefano |
Marco Grisanti |
Consigliere - Candidato Sindaco
Maria Grisanti |
Consigliere
Maria Mogavero |
Carmelina Pintavalle |
Anna Scalzo |