Sergio Caci - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Marta
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Marta.
Sergio Caci
Sindaco
Nato il 3 Giugno 1972 a Tarquinia (vt), eletto sindaco il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Addetti Ai Trasporti Aerei Non Altrove Classificati
Partito: Lista Civica: Sviluppo Trasparenza e Legalità
Nato il 3 Giugno 1972 a Tarquinia (vt), eletto sindaco il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Addetti Ai Trasporti Aerei Non Altrove Classificati
Partito: Lista Civica: Sviluppo Trasparenza e Legalità
In totale questa Amministrazione comprende 34 persone.
Sindaco
Maurizio Lacchini
Nato il 20 Settembre 1959
a Marta (vt), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Guardarobieri, Fattorini, Inservienti di Pubblici Esercizi e Assimilati
Partito: Lista Civica: Impegno Comune
Vicesindaco
Lucia Catanesi |
Assessore
Dania De Grossi |
Giuseppina Gargiulo |
Ivaldo Sassara |
Consigliere
Marcello Bracoloni |
Luigi Casani |
Lucia Catanesi |
Susanna Cherchi |
Maurizio Conestà |
Dania De Grossi |
Consalvo Dolci |
Giuseppina Gargiulo |
Andrea Garofoli |
Antonio Lisoni |
Ivaldo Sassara |
Paride Sassara |
Sindaco
Sergio Caci |
Vicesindaco
Luca Benni |
Assessore
Giovanni Corona |
Marco Fedele |
Silvia Nardi |
Presidente del consiglio
Fabio Valentini |
Consigliere
Luca Benni |
Consigliere - Candidato Sindaco
Francesco Corniglia |
Consigliere
Giovanni Corona |
Marco Fedele |
Rita Goddi |
Consigliere - Candidato Sindaco
Alessandro Lucherini |
Consigliere
Quinto Mazzoni |
Silvia Nardi |
Eleonora Sacconi |
Emanuela Socciarelli |
Ornella Stefanelli |