Francesco Trapletti - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Monticelli Brusati
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Monticelli Brusati.
Francesco Trapletti
Consigliere
Nato il 12 Aprile 1942 a Brescia (bs), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza elementare
Categoria professionale: Pensionati e Persone Ritirate Dal Lavoro
Partito: Lista Civica | Ascoltiamo Odolo
Nato il 12 Aprile 1942 a Brescia (bs), eletto consigliere il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza elementare
Categoria professionale: Pensionati e Persone Ritirate Dal Lavoro
Partito: Lista Civica | Ascoltiamo Odolo
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Paolo Musatti
Nato il 10 Ottobre 1969
a Brescia (bs), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Dirigenti di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici
Partito: Lista Civica: Monticelli 2.0
Vicesindaco
Ugo Buffoli |
Assessore
Elena Franchi |
Emanuela Gaia |
Ivan Gitti |
Consigliere
Nicola Bertolassi |
Ugo Buffoli |
Lucia delle Fontane |
Elena Franchi |
Emanuela Gaia |
Sergio Gavazzi |
Ivan Gitti |
Marco Musati |
Denny Musatti |
Ugo Rizzini |
Claudio Vinati |
Gloria Zanferli |
Sindaco
Fausto Cassetti |
Assessore
Fabio Dolci |
Francesco Trapletti |
Consigliere
Emilia Bacca |
Adele Caini |
Luigino Caldera |
Fabio Dolci |
Donata Ferandi |
Vittoria Leali |
Fabrizio Ricchini |
Consigliere - Candidato Sindaco
Pier Luigi Tononi |
Consigliere
Francesco Trapletti |
Giulia Ziletti |