Chiara Maria Raza - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Niardo
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Niardo.
Chiara Maria Raza
Consigliere
Nata il 17 Ottobre 1978 a Brescia (bs), eletta consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Tecnici dei Servizi Ricreativi e Culturali (annunciatori e Presentatori della Radio, della Televisione e di Altri Spettacoli, disegnatori Artistici, T
Partito: Lista Civica | Insieme Per Ospitaletto
Nata il 17 Ottobre 1978 a Brescia (bs), eletta consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Tecnici dei Servizi Ricreativi e Culturali (annunciatori e Presentatori della Radio, della Televisione e di Altri Spettacoli, disegnatori Artistici, T
Partito: Lista Civica | Insieme Per Ospitaletto
In totale questa Amministrazione comprende 35 persone.
Sindaco
Carlo Sacristani
Nato il 1 Novembre 1978
a Breno (bs), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Altri Ingegneri
Partito: Lista Civica: Niardo Con Voi
Vicesindaco
Bortolo Bondioni |
Assessore
Roberta Calzoni |
Consigliere
Sandra Martina Bassi |
Luciano Bondioni |
Matteo Bondioni |
Stefano Calzoni |
Evelin Erba |
Ivan Markus |
Consigliere - Candidato Sindaco
Fabio Antonio Giuseppe Mensi |
Consigliere
Pietro Francesco Pezzutti |
Giacomo Surpi |
Bernardo Turelli |
Sindaco
Giovanni Battista Sarnico |
Assessore
Giorgia Boragini |
Alfonso Bordonaro |
Luca Giuseppe Radici |
Chiara Maria Raza |
Massimo Reboldi |
Consigliere - Candidato Sindaco
Giuseppe Beniamino Antonini |