Francisco Javier Miera dirube - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Novate Milanese
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Novate Milanese.
Francisco Javier Miera dirube
Delega Funzioni Da Parte del Sindaco
Nato il 25 Settembre 1946 a Spagna, eletto delega funzioni da parte del sindaco il 11 Giugno 2017.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Assistenti Sociali
Partito: Lista Civica | Impegno e Salvaguardia Del Territorio
Nato il 25 Settembre 1946 a Spagna, eletto delega funzioni da parte del sindaco il 11 Giugno 2017.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Assistenti Sociali
Partito: Lista Civica | Impegno e Salvaguardia Del Territorio
In totale questa Amministrazione comprende 39 persone.
Sindaco
Daniela Maldini
Nata il 28 Febbraio 1958
a Claino Con Osteno (co), eletta sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Professioni Non Altrove Classificabili
Partito: Lista Civica: Uniti e Solidali Per Novate | Lista Civica: Bella Novate | Lista Civica: Memoria e Futuro Per Novate | Par
Vicesindaco
Roberto Camillo Battista Valsecchi |
Assessore
Patrizia Banfi |
Ornella Frangipane |
Emanuela Galtieri |
Luigi Zucchelli |
Consigliere - Candidato Sindaco
Massimiliano Aliprandi |
Consigliere
Sindaco
Nadia Verduci |
Assessore
Ana Rosa Antonia Laborda Lampre |
Francisco Javier Miera dirube |
Gabriele Maria Noè |
Marco Pagano |
Delega funzioni da parte del Sindaco
Ana Rosa Antonia Laborda Lampre |
Francisco Javier Miera dirube |
Delega funzioni da parte del Sindaco - Vicesindaco
Gabriele Maria Noè |
Consigliere
Barbara Bindini |
Antonio Cardani |
Orlando Cipolla |
Giuseppe Costigliola |
Canio D'andrea |
Fulvio Fiorin |
Michele Gorgoglione |
Consigliere - Candidato Sindaco
Massimo Mainardi |
Consigliere
Marco Pagano |