Valentina Boniotti - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Paspardo
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Paspardo.
Valentina Boniotti
Sindaco
Nata il 13 Marzo 1994 a Gardone Val Trompia (bs), eletta sindaco il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Esercenti O Addetti Ad Attività Commerciali O A Servizi Alle Persone
Partito: Lista Civica: Per Polaveno San Giovanni e Gombio
Nata il 13 Marzo 1994 a Gardone Val Trompia (bs), eletta sindaco il 26 Maggio 2019.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Esercenti O Addetti Ad Attività Commerciali O A Servizi Alle Persone
Partito: Lista Civica: Per Polaveno San Giovanni e Gombio
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Fabio Depedro
Nato il 8 Novembre 1978
a Breno (bs), eletto sindaco il 11 Giugno 2017
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Architetti, Urbanisti e Specialisti del Recupero e della Conservazione del Territorio
Partito: Lista Civica: Comune Obiettivo
Vicesindaco
Caterina Dassa |
Assessore
Aristide Salari |
Consigliere
Caterina Dassa |
Annamaria Derocchi |
Dario Facchini |
Giovanni Martinazzoli |
Carlino Orsignola |
Enrica Ruggeri |
Aristide Salari |
Gian Paolo Salari |
Giacomino Sorteni |
Giovanni Battista Squaratti |
Sindaco
Valentina Boniotti |
Assessore
Fabio Ottavio Peli |
Mattia Zugno |
Consigliere
Cristian Boniotti |
Alessandra Collicelli |
Sandro Palini |
Fabio Ottavio Peli |
Monica Peli |
Antonio Pintossi |
Umberto Pintossi |
Fabrizia Polotti |
Ivonne Vinati |
Mattia Zugno |