Luigi Vadrucci - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Robecchetto con Induno
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Robecchetto con Induno.
Luigi Vadrucci
Assessore
Nato il 2 Febbraio 1956 a Nociglia (le), eletto assessore il 26 Maggio 2019.
Partito: Lista Civica | Esserci Per Tutti Sempre
Nato il 2 Febbraio 1956 a Nociglia (le), eletto assessore il 26 Maggio 2019.
Partito: Lista Civica | Esserci Per Tutti Sempre
In totale questa Amministrazione comprende 34 persone.
Sindaco
Giorgio Clemente Braga
Nato il 12 Gennaio 1960
a Robecchetto Con Induno (mi), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza media superiore, Categoria professionale: Esercenti O Addetti Ad Attività Commerciali O A Servizi Alle Persone
Partito: Lista Civica: Civitas
Vicesindaco
Alessandro Mollica |
Assessore
Annalisa Baratta |
Daniele Colombo |
Gianangelo Gaiera |
Consigliere
Veronica Aggio |
Annalisa Baratta |
Maria Catia Barbaglia |
Giacomo Bergamaschi |
Cesare Carabelli |
Daniele Colombo |
Gianangelo Gaiera |
Elena Lasorella |
Edoardo Lego |
Alessandro Mollica |
Davide Luigi Scalzo |
Angelo Siviero |
Sindaco
Fortunata Barni |
Vicesindaco non di origine elettiva
Giovanni Barenghi |
Assessore
Silvia Rondinini |
Luigi Vadrucci |
Assessore non di origine elettiva
Alessandra Maltagliati |
Consigliere
Greta Barettoni |
Pietro Caruso |
Raffaele Cavallotti |
Elia Colombo |
Marco Comincioli Garghetti |
Angelo Maffi |
Carlo Mainardi |
Giovanni Noè |
Samuele Oldani |
Silvia Rondinini |
Francesca Rossi |
Luigi Vadrucci |