Dante Secondin Bozzo - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Rocca Grimalda
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Rocca Grimalda.
Dante Secondin Bozzo
Consigliere
Nato il 31 Marzo 1963 a Casale Monferrato (al), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di diritto Privato Con Qualifiche Non direttive
Partito: Lista Civica | Insieme Per Sala Monferrato
Nato il 31 Marzo 1963 a Casale Monferrato (al), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di diritto Privato Con Qualifiche Non direttive
Partito: Lista Civica | Insieme Per Sala Monferrato
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Vincenzo Cacciola
Nato il 12 Dicembre 1945
a Arenzano (ge), eletto sindaco il 20 Settembre 2020
Formazione: Titoli o diplomi professionali post media inferiore , Categoria professionale: Persone Ritirate Dal Lavoro
Partito: Lista Civica: Tradizione Per Il Futuro
Vicesindaco
Alfreo Ferrara |
Assessore
Valeria Moccagatta |
Consigliere
Serena Barisone |
Andrea Cianciosi |
Filippo Cotella |
Felice Gian Maria di Cristo |
Alfredo Ferrara |
Luisa Giora |
Pietro Giuseppe Grillo |
Valeria Moccagatta |
Simone Pollarolo |
Consigliere - Candidato Sindaco
Giancarlo Subbrero |
Sindaco
Mario Melotti |
Vicesindaco
Claudio Saletta |
Assessore non di origine elettiva
Monica Maria Patetta |
Consigliere - Candidato Sindaco
Carlo Bonelli |
Consigliere
Massimo Crova |
Elisabetta Gusso |
Monica Mariani |
Marco Musso |
Maria Luisa Piloti |
Mario Ravazzotto |
Claudio Saletta |
Dante Secondin Bozzo |
Angela Severino |