Erica Maglia - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Salvirola
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Salvirola.
Erica Maglia
Vicesindaco
Nata il 11 Dicembre 1983 a Casalmaggiore (cr), eletta vicesindaco il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Specialisti della Formazione e della Ricerca e Addetti A Servizi Scolastici
Partito: Lista Civica | Continuit? e Rinnovamento
Nata il 11 Dicembre 1983 a Casalmaggiore (cr), eletta vicesindaco il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Specialisti della Formazione e della Ricerca e Addetti A Servizi Scolastici
Partito: Lista Civica | Continuit? e Rinnovamento
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Nicola Marani
Nato il 9 Settembre 1973
a Crema (cr), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Non Altrove Classificati
Partito: Lista Civica: Salvirola Unita
Vicesindaco
Marika Parmigiani |
Assessore
Corrado Pietro Coti Zelati |
Consigliere
Alessia Bandera |
Alberto Bissolotti |
Corrado Pietro Coti Zelati |
Samuele digiglio |
Laura Fendillo |
Stefano Iovine |
Marika Parmigiani |
Giulia Robecchi |
Emilio Scaravaggi |
Fabrizio Vailati |
Sindaco
Pierguido Asinari |
Vicesindaco
Erica Maglia |
Assessore
Fabrizio Galli |
Consigliere
Federica Bernardi Pirini |
Pier Luigi Cremona |
Tiziana Favero |
Fabrizio Galli |
Erica Maglia |
Consigliere - Candidato Sindaco
Libero Monteverdi |
Consigliere
Susanna Poli |
Roberto Trinchera |
Alberto Vezzosi |
Giovanni Zardi |