Irene Federico - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di San Leucio del Sannio
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di San Leucio del Sannio.
Irene Federico
Vicepresidente del Consiglio
Nata il 12 Dicembre 1997 a Cerreto Sannita (bn), eletta vicepresidente del consiglio il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Condizioni Non Professionali
Partito: Lista Civica | Insieme Per Il Futuro
Nata il 12 Dicembre 1997 a Cerreto Sannita (bn), eletta vicepresidente del consiglio il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Condizioni Non Professionali
Partito: Lista Civica | Insieme Per Il Futuro
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Nascenzio Iannace
Nato il 24 Novembre 1965
a Benevento (bn), eletto sindaco il 10 Giugno 2018
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Commercianti e Esercenti di Negozio
Partito: Lista Civica: Rinascita Sanleuciana
Assessore
Carmine Cavuoto |
Roberto Paradiso |
Giovanna Tozzi |
Alessia Zollo |
Consigliere
Agostino Catalano |
Carmine Cavuoto |
Luigi Ciullo |
Nicola Corea |
Roberto Paradiso |
Anna Reale |
Antonio Reale |
Annarosa Russo |
Giovanna Tozzi |
Gaetano Varricchio |
Giovanni Varricchio |
Alessia Zollo |
Sindaco
Antimo Lavorgna |
Vicesindaco
Alfredo Lavorgna |
Assessore
Alfonso Tortora |
Presidente del consiglio
Tullio Ruggieri |
Vicepresidente del consiglio
Irene Federico |
Consigliere
Pasquale di Meo |
Pasqualino Durante |
Rosario Festa |
Marah Ricciardi |
Luigi Rubano |
Tommaso Paolo Ruggieri |
Elvio Sagnella |
Pasquale Sagnella |