Rosalinda Genco - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Santa Ninfa
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Santa Ninfa.
Rosalinda Genco
Assessore
Nata il 27 Marzo 1975 a Mazara Del Vallo (tp), eletta assessore il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Specialisti In Scienze Giuridiche
Partito: Lista Civica | Insieme Per Santa Ninfa Lombardino Sindaco Lista Civica
Nata il 27 Marzo 1975 a Mazara Del Vallo (tp), eletta assessore il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Specialisti In Scienze Giuridiche
Partito: Lista Civica | Insieme Per Santa Ninfa Lombardino Sindaco Lista Civica
In totale questa Amministrazione comprende 38 persone.
Sindaco
Domenico Venuti
Nato il 10 Giugno 1979
a Erice (tp), eletto sindaco il 28 Aprile 2019
Formazione: Licenza media superiore, Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Lista Civica: Salemi 2024 Venuti Sindaco
Vicesindaco
Calogero Angelo |
Assessore
Leonardo Bascone |
Gasperina Gandolfo |
Vito Scalisi |
Presidente del consiglio
Lorenzo Cascio |
Vicepresidente del consiglio
Elisabetta Favuzza |
Consigliere
Sindaco
Giuseppe Lombardino |
Vicesindaco
Giacomo Accardi |
Assessore
Rosalinda Genco |
Rosario Pellicane |
Assessore non di origine elettiva
Filippo Paternò |
Presidente del consiglio
Carlo Ferreri |
Vicepresidente del consiglio
Maria Terranova |
Consigliere - Candidato Sindaco
Graziella Biondo |
Nicolò Biondo |
Flavia Caraccia |
Nicola Catalano |
Federica di Leonardo |
Benedetto Falcetta |
Rosalinda Genco |
Rosario Pellicane |
Antonio Pernice |
Lorenzo Truglio |