Giuseppe Cataldo - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Santa Venerina
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Santa Venerina.
Giuseppe Cataldo
Assessore
Nato il 8 Giugno 1975 a Scordia (ct), eletto assessore il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Esercenti O Addetti Ad Attività Commerciali O A Servizi Alle Persone
Partito: Lista Civica | Sempre Scordia - Gruppo Barchitta
Nato il 8 Giugno 1975 a Scordia (ct), eletto assessore il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Esercenti O Addetti Ad Attività Commerciali O A Servizi Alle Persone
Partito: Lista Civica | Sempre Scordia - Gruppo Barchitta
In totale questa Amministrazione comprende 39 persone.
Sindaco
Salvatore Greco
Nato il 15 Aprile 1976
a Catania (ct), eletto sindaco il 10 Giugno 2018
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Ingegneri, Architetti e Altri Specialisti e Tecnici In Materia di Scienze Ingegneristiche, Sicurezza e Tutela del Territorio, Degli edifici e dell'amb
Vicesindaco
Alfio di Paola |
Assessore
Angela Cavallaro |
Giuseppe Fresta |
Sebastiano Garozzo |
Consigliere
Salvatore Contarino |
Salvatore di Bartolo |
Alfio di Paola |
Giuseppe Fresta |
Giuseppe Rita Grasso |
Orazio Liveri |
Alfia Marino |
Sandra Maria Patanè |
Valeria Rapisarda |
Giovanni Russo |
Fabio Sorbello |
Maria Assunta Vecchio |
Sindaco
Francesco Barchitta |
Assessore
Salvatore Agatino Burtone |
Giuseppe Cataldo |
Antonio De Pasquale |
Carmelo Salamone |
Francesco Saverino |
Presidente del consiglio
Vincenzo Barchitta |
Vicepresidente del consiglio
Gianluca Antonio D'agosta |