Carmen Urbano - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Saponara
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Saponara.
Carmen Urbano
Consigliere
Nata il 4 Gennaio 1992 a Messina (me), eletta consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Specialisti e Tecnici Nelle Scienze della Salute e Addetti A Servizi Sanitari
Partito: Lista Civica | Ripartiamo Scaletta
Nata il 4 Gennaio 1992 a Messina (me), eletta consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Specialisti e Tecnici Nelle Scienze della Salute e Addetti A Servizi Sanitari
Partito: Lista Civica | Ripartiamo Scaletta
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Fabio Vinci
Nato il 13 Agosto 1978
a Messina (me), eletto sindaco il 11 Giugno 2017
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Dirigenti di Altre Organizzazioni O Associazioni A Prevalente Carattere Pubblico, Nazionali O Sovranazionali (partiti Politici, Sindacati, Associazion
Vicesindaco
Nicola Bertino |
Assessore
Caterina Capilli |
Assessore non di origine elettiva
Antonino Visalli |
Presidente del consiglio
Serafina Battaglia |
Vicepresidente del consiglio
Antonina Faranda Gnao |
Consigliere
Caterina Cardullo |
Antonino Castorino |
Alberto Coppini |
Nicola Donato |
Giuseppe Merlino |
Rosalba Pino |
Maria Repici |
Antonino Ruggeri |
Maria Spidalieri |
Vincenzo Venuto |
Sindaco
Gianfranco Moschella |
Vicesindaco
Domenico Cifalà |
Assessore
Annalisa Cordaro |
Giuseppe Meola |
Presidente del consiglio
Andrea Le Cause |
Vicepresidente del consiglio
Simona Cannistraci |
Consigliere
Sonia Basile |
Letterio Briguglio |
Mario Briguglio |
Tindaro Briguglio |
Annalisa Cordaro |
Maria Luisa di Blasi |
Simona Federico |
Carmen Urbano |