Piero Cascioli - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Saracinesco
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Saracinesco.
Piero Cascioli
Sindaco
Nato il 5 Novembre 1957 a Segni (rm), eletto sindaco il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Lista Civica: Segni Di Rinascita
Nato il 5 Novembre 1957 a Segni (rm), eletto sindaco il 10 Giugno 2018.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Con Mansioni direttive e di Concetto
Partito: Lista Civica: Segni Di Rinascita
In totale questa Amministrazione comprende 14 persone.
Sindaco
Marco Orsola
Nato il 18 Novembre 1967
a Roma (rm), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Professioni Non Altrove Classificabili
Partito: Lista Civica: Lista Per Saracinesco
Assessore
Fabrizio Morgante |
Paolo Pomponi |
Delega funzioni da parte del Sindaco - Vicesindaco
Fabrizio Morgante |
Consigliere
Ettore Cabeto |
Rolando Degli Angioli |
Diego Imperi |
Marcello Lucaferri |
Paolo Pomponi |
Giovanni Salvatori |
Marcello Trippa |
Serena Valentini |
Simone Valentini |
Sindaco
Piero Cascioli |