Domenico Monetta - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Scarmagno
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Scarmagno.
Domenico Monetta
Consigliere
Nato il 11 Settembre 1958 a Quincinetto (to), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media inferiore
Categoria professionale: Pensionati e Persone Ritirate Dal Lavoro
Partito: Lista Civica | Siamo Tavagnasco
Nato il 11 Settembre 1958 a Quincinetto (to), eletto consigliere il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media inferiore
Categoria professionale: Pensionati e Persone Ritirate Dal Lavoro
Partito: Lista Civica | Siamo Tavagnasco
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Adriano Grassino
Nato il 23 Ottobre 1950
a Scarmagno (to), eletto sindaco il 10 Giugno 2018
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Condizioni Non Professionali
Partito: Lista Civica: Scarmagno Da Vivere
Vicesindaco
Pia Gaudino |
Assessore
Ramona Pronesti |
Consigliere
Francesco Bessolo |
Lorenzo Bonfatti |
Cinzia Bortolon |
Lorena Cardone |
Patrizia Charles |
Sandro Francesconi |
Pia Gaudino |
Paolo Golfetto |
Ramona Pronesti |
Damaride Russi |
Sindaco
Giovanni Franchino |
Vicesindaco
Paolo Torno |
Assessore
Moreno Nicoletta |
Consigliere
Giorgio Balla |
Patrick Chenuil |
Elisa Eleonora Gedda |
Armando Giovanetto |
Ombretta Maglione |
Domenico Monetta |
Moreno Nicoletta |
Roberto Rao |
Paolo Torno |
Raffaele Vacchiero |