Gianni De Stefani - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Spresiano
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Spresiano.
Gianni De Stefani
Consigliere - Candidato Sindaco
Nato il 25 Marzo 1952 a Susegana (tv), eletto consigliere - candidato sindaco il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Imprenditori Titolari e Ammin. delegati di Imprese Industriali, dei Trasporti, del Credito dei Servizi
Partito: Lista Civica | Susegana Libera
Nato il 25 Marzo 1952 a Susegana (tv), eletto consigliere - candidato sindaco il 11 Giugno 2017.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Imprenditori Titolari e Ammin. delegati di Imprese Industriali, dei Trasporti, del Credito dei Servizi
Partito: Lista Civica | Susegana Libera
In totale questa Amministrazione comprende 44 persone.
Sindaco
Marco Della Pietra
Nato il 20 Maggio 1976
a Treviso (tv), eletto sindaco il 20 Settembre 2020
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Professioni Non Altrove Classificabili
Partito: Lista Civica: Siamo Spresiano
Assessore
Giovannina De Lazzari |
Roberto Fava |
Giuseppe Mestriner |
Katia Pol |
Paolo Tagliapietra |
Consigliere
Sindaco
Vincenza Scarpa |
Vicesindaco
Alessandro Pettenò |
Assessore
Matteo Bardin |
Daniele Chiesurin |
Enrico Maretto |
Evelyn Zanco |
Consigliere
Matteo Bardin |
Annarita Bove |
Eric Brino |
Ambra Canzian |
Francesca Cenedese |
Daniele Chiesurin |
Consigliere - Candidato Sindaco
Gianni De Stefani |
Consigliere
Matteo Foltran |
Carlo Giacomo Granzotto |
Enrico Maretto |
Gianni Montesel |
Alessandro Pettenò |
Maurizio Trentin |
Stefania Trevisan |
Evelyn Zanco |
Andrea Zuccolotto |