Antonio Giuseppe Ciullo - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Surbo
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Surbo.
Antonio Giuseppe Ciullo
Consigliere
Nato il 4 Marzo 1966 a Taurisano (le), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | Democratici Per Taurisano
Nato il 4 Marzo 1966 a Taurisano (le), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti
Categoria professionale: Impiegati di Amministrazioni, Organi ed Enti Pubblici (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica | Democratici Per Taurisano
In totale questa Amministrazione comprende 44 persone.
Sindaco
Oronzo Trio
Nato il 24 Febbraio 1971
a Surbo (le), eletto sindaco il 20 Settembre 2020
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Docenti Universitari (ordinari e Associati)
Partito: Lista Civica: Surbo Cambiamo Stagione
Vicesindaco
Martina Gentile |
Assessore
Pierluigi Bianco |
Adelmo Carlà |
Maria Antonietta Pareo |
Vittorio Solero |
Presidente del consiglio
Salvatore Vincenti |
Vicepresidente del consiglio
Jons Longo |
Angela Neri |
Consigliere
Pierluigi Bianco |
Adelmo Carlà |
Giovanni Carlino |
Consigliere - Candidato Sindaco
Antonio Cirio |
Consigliere
Anna Maria Corrado |
Consigliere - Candidato Sindaco
Nicola Donno |
Consigliere
Martina Gentile |
Corinne Guarascio |
Giovanna Maletesta |
Marco Martella |
Maria Antonietta Pareo |
Mauro Riezzo |
Vittorio Solero |
Sindaco
Raffaele Nicola Stasi |
Vicesindaco
Gianluca D'agostino |
Assessore
Gelsomina Normanno |
Fabrizio Preite |
Bruno Scarlino |
Katia Seclù |
Consigliere
Ada Giovanna Alibrando |
Valeria Carolù |
Antonio Giuseppe Ciullo |
Ivan Ciurlia |
Consigliere - Candidato Sindaco
Vittorio Ciurlia |
Consigliere
Gianluca D'agostino |
Francesco Damiano |
Consigliere - Candidato Sindaco
William Maruccia |
Consigliere
Gelsomina Normanno |
Eliana Nuzzo |
Emilio Orlando |
Maria Chiara Potenza |
Fabrizio Preite |
Sonia Santoro |
Bruno Scarlino |
Katia Seclù |