Giovanni Lauro Lameri - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Tornata
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Tornata.
Giovanni Lauro Lameri
Consigliere
Nato il 1 Dicembre 1997 a Crema (cr), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza media superiore
Partito: Lega
Nato il 1 Dicembre 1997 a Crema (cr), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza media superiore
Partito: Lega
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Mario Penci
Nato il 6 Marzo 1959
a Bozzolo (mn), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Licenza di scuola media superiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Conduttori di Aziende Ad Ordinamento Produttivo Specializzato e Assimilati
Partito: Lista Civica: Impegno Per Tornata Romprezzagno
Assessore
Andrea Maffezzoni |
Assessore non di origine elettiva
Luciana Dovano |
Consigliere
Marco Bignami |
Mario Bislenghi |
Iris Vanda Chiari |
Sonia Ferrari |
Mauro Gastaldi |
Oreste Gorni |
Marco Grossi |
Andrea Maffezzoni |
Aldo Paglioli |
Antonio Pizzoni |
Sindaco
Angelo Barbati |
Vicesindaco non di origine elettiva
Rosella di Giuseppe |
Assessore non di origine elettiva
Emilio Carioni |
Consigliere
Filippo Barbati |
Daniele Bianchessi Barbieri |
Daniele Boiocchi |
Giovanni Lauro Lameri |
Teresa Mondiali |
Consigliere - Candidato Sindaco
Giancarlo Ogliari |
Consigliere
Osvaldo Ogliari |
Stefano Piacentini |
Luisa Strollo |
Selene Vailati |