Angela Maria Alchieri - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Torricella del Pizzo
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Torricella del Pizzo.
Angela Maria Alchieri
Assessore Non di Origine Elettiva
Nata il 30 Agosto 1968 a Crema (cr), eletta assessore non di origine elettiva il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Imprenditori, Gestori e Responsabili di Piccole Imprese
Partito: Lista Civica | Insieme Per Vaiano
Nata il 30 Agosto 1968 a Crema (cr), eletta assessore non di origine elettiva il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Imprenditori, Gestori e Responsabili di Piccole Imprese
Partito: Lista Civica | Insieme Per Vaiano
In totale questa Amministrazione comprende 30 persone.
Sindaco
Emanuel Sacchini
Nato il 17 Settembre 1977
a Casalmaggiore (cr), eletto sindaco il 11 Giugno 2017
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Bibliotecari, Impiegati di Archivio e Assimilati
Partito: Lista Civica: Municipium
Vicesindaco
Stefania Azzoni |
Assessore
Claudia Rivetti |
Consigliere
Roberto Adami |
Stefania Azzoni |
Astrid del Re |
Consigliere - Candidato Sindaco
Cristina Fadani |
Consigliere
Annita Lupi |
Andrea Pelizzoni |
Claudia Rivetti |
Lorenzo Sala |
Alessandro Scaglioni |
Alberto Scaroni |
Sindaco
Paolo Primo Molaschi |
Vicesindaco
Giuseppe Riccardi |
Assessore
Arianna Ladina |
Melissa Moroni |
Assessore non di origine elettiva
Angela Maria Alchieri |
Presidente del consiglio
Marco Corti |
Delega funzioni da parte del Sindaco
Melissa Moroni |
Giuseppe Riccardi |
Consigliere
Giacomo Aiolfi |
Palmiro Angelo Bibiani |
Consigliere - Candidato Sindaco
Davide Calzi |
Consigliere
Giuseppe Garbelli |
Rosa Grande |
Arianna Ladina |
Alfredo Ogliari |
Augusto Sponchioni |
Marco Francesco Valdameri |