Daniela Caminotto - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Trofarello
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Trofarello.
Daniela Caminotto
Assessore
Nata il 25 Agosto 1974 a Torino (to), eletta assessore il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Specialisti della Formazione e della Ricerca e Addetti A Servizi Scolastici
Partito: Lista Civica | Siamo Verolengo
Nata il 25 Agosto 1974 a Torino (to), eletta assessore il 26 Maggio 2019.
Formazione: Licenza media superiore
Categoria professionale: Specialisti della Formazione e della Ricerca e Addetti A Servizi Scolastici
Partito: Lista Civica | Siamo Verolengo
In totale questa Amministrazione comprende 39 persone.
Sindaco
Gian Franco Visca
Nato il 7 Giugno 1943
a Moncalieri (to), eletto sindaco il 5 Giugno 2016
Formazione: Licenza di scuola media inferiore o titoli equipollenti, Categoria professionale: Persone Ritirate Dal Lavoro
Partito: Lista Civica: Per Trofarello
Vicesindaco
Maurizio Tomeo |
Assessore
Ronello Bozzo |
Giorgio Miletto |
Stefano Napoletano |
Claudia Vasino |
Presidente del consiglio
Giuseppe Scaglia |
Vicepresidente del consiglio
Indiana Zanon |
Consigliere
Paola Bertelle |
Fabio Bianco |
Ronello Bozzo |
Luigi Cagnin |
Monica Calissano |
Valeria Cauda |
Consigliere - Candidato Sindaco
Anna Friscia |
Consigliere
Stefania Grazini |
Elisabetta Masera |
Giorgio Miletto |
Stefano Napoletano |
Eliana Salanitri |
Consigliere - Candidato Sindaco
Emilia Tiso |
Consigliere
Maurizio Tomeo |
Sindaco
Luigi Borasio |
Vicesindaco
Roberto Giglia |
Assessore
Daniela Caminotto |
Stefania Casa |
Agostino Viano |
Consigliere
Mirella Albano |
Andrea Angogna |
Enrico Barbera |
Consigliere - Candidato Sindaco
Maurizio Camaroto |
Consigliere
Daniela Caminotto |
Stefania Casa |
Roberto Cattozzi |
Roberto Giglia |
Tiziano Matta |
Romano Mautino |
Mauro Mazzetti |
Agostino Viano |