Francesco Quaglia - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di Tufo
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di Tufo.
Francesco Quaglia
Consigliere
Nato il 15 Settembre 1977 a Ariano Irpino (av), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza media inferiore
Categoria professionale: Appartenenti A Forze Armate e A Forze di Polizia, Tecnici e Addetti A Servizi di Sicurezza Pubblica e Vigilanza Pubblica e Privata
Partito: Lista Civica | Una Mano Per Vallata
Nato il 15 Settembre 1977 a Ariano Irpino (av), eletto consigliere il 10 Giugno 2018.
Formazione: Licenza media inferiore
Categoria professionale: Appartenenti A Forze Armate e A Forze di Polizia, Tecnici e Addetti A Servizi di Sicurezza Pubblica e Vigilanza Pubblica e Privata
Partito: Lista Civica | Una Mano Per Vallata
In totale questa Amministrazione comprende 26 persone.
Sindaco
Nunzio Donnarumma
Nato il 2 Ottobre 1951
a Tufo (av), eletto sindaco il 26 Maggio 2019
Formazione: Laurea, Categoria professionale: Direttori Generali e Categorie Similari della Pubblica Amministrazione
Partito: Lista Civica: Tufo Il Bene Continua
Vicesindaco
Antonella Fabrizio |
Assessore non di origine elettiva
Anna Maria Vittoria Vecchione |
Consigliere - Candidato Sindaco
Gerardo Bergamasco |
Consigliere
Giovanni Ciampi |
Giovanni De Guglielmo |
Esterina della Sala |
Michele di Vito |
Antonella Fabrizio |
Consigliere - Candidato Sindaco
Annarita Oliviero |
Consigliere
Antonio Oliviero |
Luana Oliviero |
Alberto Sordillo |
Sindaco
Giuseppe Leone |
Vicesindaco
Gerardo Portanova |
Assessore
Matilde Chirichiello |
Consigliere - Candidato Sindaco
Rocco Branca |
Consigliere
Matilde Chirichiello |
Vito Nicola Cicchetti |
Giovanni Colicchio |
Marco Cornacchia |
Vito Santo De Salvatore |
Laura De Stefano |
Gerardo Portanova |
Francesco Quaglia |
Pasquale Vincenzo Strazzella |