Alfio Catania - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di San Giorgio su Legnano
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di San Giorgio su Legnano.
Alfio Catania
Consigliere
Nato il 19 Maggio 1983 a Lamezia Terme (cz), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Non Altrove Classificati
Partito: Lista Civica | Gina! Gina Greco Sindaco
Nato il 19 Maggio 1983 a Lamezia Terme (cz), eletto consigliere il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Impiegati Amministrativi Non Altrove Classificati
Partito: Lista Civica | Gina! Gina Greco Sindaco
In totale questa Amministrazione comprende 48 persone.
Sindaco
Walter Cecchin
Nato il 26 Agosto 1961
a Legnano (mi), eletto sindaco il 11 Giugno 2017
Formazione: Licenza media superiore, Categoria professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di diritto Privato (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica: Vivere San Giorgio
Vicesindaco non di origine elettiva
Claudio Ruggeri |
Assessore
Michela Alessandra Cavaleri |
Giuseppe Colombo |
Linda Morelli |
Consigliere
Michela Alessandra Cavaleri |
Franco Gallazzi |
Roberto Garavaglia |
Monica Lazzaroni |
Roberta Mezzenzana |
Giovanni Morelli |
Linda Morelli |
Vincenzo Spanu |
Andrea Rino Stagno |
Consigliere - Candidato Sindaco
Carlo Maria Tatti |
Alberto Turturiello |
Consigliere
Maria Cristina Varotto |
Sindaco
Marco Segala |
Vicesindaco
Mario Ettore Grioni |
Assessore
Daniele Castelgrande |
Tatiana Doina Francu |
Nicole Marnini |
Maria Grazia Ravara |
Francesco Salis |
Nicolai Vito |
Presidente del consiglio
Luigia Greco |
Vicepresidente del consiglio
Chiara Caponetto |