Chiara Caponetto - Giunta e Amministrazione Comunale del Comune di San Giorgio su Legnano
La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi di governo del comune i dati qui presenti si riferiscono all'ultimo aggiornamento rilasciato dal Ministero dell'Interno relativo agli Amministratori del Comune di San Giorgio su Legnano.
Chiara Caponetto
Vicepresidente del Consiglio
Nata il 28 Febbraio 1978 a Pietrasanta (lu), eletta vicepresidente del consiglio il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Specialisti e Tecnici Nelle Scienze della Salute e Addetti A Servizi Sanitari
Partito: Lega Nord
Nata il 28 Febbraio 1978 a Pietrasanta (lu), eletta vicepresidente del consiglio il 5 Giugno 2016.
Formazione: Laurea
Categoria professionale: Specialisti e Tecnici Nelle Scienze della Salute e Addetti A Servizi Sanitari
Partito: Lega Nord
In totale questa Amministrazione comprende 48 persone.
Sindaco
Walter Cecchin
Nato il 26 Agosto 1961
a Legnano (mi), eletto sindaco il 11 Giugno 2017
Formazione: Licenza media superiore, Categoria professionale: Impiegati di Aziende, Imprese, Enti Economici e Soggetti di diritto Privato (non Ricompresi In Altre Specifiche Classificazioni)
Partito: Lista Civica: Vivere San Giorgio
Vicesindaco non di origine elettiva
Claudio Ruggeri |
Assessore
Michela Alessandra Cavaleri |
Giuseppe Colombo |
Linda Morelli |
Consigliere
Michela Alessandra Cavaleri |
Franco Gallazzi |
Roberto Garavaglia |
Monica Lazzaroni |
Roberta Mezzenzana |
Giovanni Morelli |
Linda Morelli |
Vincenzo Spanu |
Andrea Rino Stagno |
Consigliere - Candidato Sindaco
Carlo Maria Tatti |
Alberto Turturiello |
Consigliere
Maria Cristina Varotto |
Sindaco
Marco Segala |
Vicesindaco
Mario Ettore Grioni |
Assessore
Daniele Castelgrande |
Tatiana Doina Francu |
Nicole Marnini |
Maria Grazia Ravara |
Francesco Salis |
Nicolai Vito |
Presidente del consiglio
Luigia Greco |
Vicepresidente del consiglio
Chiara Caponetto |